姓名 |
离任前任职时段及职务 |
万建华 |
2019.05-2021.12 共青团湖北工程学院委员会书记 |
王巧 |
2019.03-2021.12 工会常务副主席 |
王平 |
2019.03-2021.12 中华孝文化研究中心主任 |
王立华 |
2012.12-2021.12 特色果蔬质量安全控制湖北省重点实验室主任 |
王俊 |
2016.06-2021.12 统战部常务副部长 |
王银芹 |
2012.05-2021.12 湖北小城镇发展研究中心常务副主任 |
王锋 |
2019.05-2021.12 科技处处长 |
毛瑾 |
2019.05-2021.12 学生资助管理中心主任、学生工作部(处)副部(处)长 |
乐波 |
2019.05-2021.12 马克思主义学院党总支书记、院长 |
成尚军 |
2014.03-2021.12 离退休工作处党总支书记 |
吕昊 |
2014.02-2021.12 物理与电子信息工程学院院长 |
李国元 |
2019.01-2021.12 教务处处长 |
李春生 |
2019.01-2021.12 新农村发展研究院常务副院长 |
李晓目 |
2018.11-2021.12 土木工程学院院长 |
李道友 |
2019.01-2021.12 学生工作部(处)部(处)长、武装部部长 |
李新安 |
2019.01-2021.13 政法学院党总支书记 |
杨德华 |
2016.09-2021.12 音乐学院院长 |
来秀明 |
2019.01-2021.12 文学与新闻传播学院党总支书记 |
肖建海 |
2015.12-2021.12 教育发展基金会常务副理事长 |
肖桂清 |
2013.04-2021.12 成职教学院院长 |
吴和清 |
2019.01-2021.12 校友工作办公室主任 |
吴建 |
2019.03-2021.12 党委宣传部常务副部长 |
张清良 |
2019.01-2021.12 采购与招投标管理办公室主任 |
陈军 |
2008.10-2021.12 美术与设计学院院长 |
陈运琴 |
2019.01-2021.12 图书馆党总支书记 |
陈敢 |
2019.05-2021.12 网络安全与信息管理办公室主任、党委宣传部副部长 |
范晓清 |
2019.02-2021.03 生命科学技术学院党总支书记 |
林先安 |
2012.03-2021.12 数学与统计学院党总支书记 |
周志红 |
2019.01-2021.12 图书馆馆长 |
郑根稳 |
2019.01-2021.12 化学与材料科学学院院长 |
胡付高 |
2015.09-2021.12 数学与统计学院院长 |
胡波 |
2018.11-2021.12 建筑学院党总支书记 |
胡泽勇 |
2011.12-2021.12 中华孝文化研究中心常务副主任 |
胡晓毅 |
2019.01-2021.12 基本建设管理处处长 |
姜功恒 |
2019.05-2021.12 机关党总支书记 |
夏建平 |
2011.05-2021.12 政治与法律学院院长 |
徐又红 |
2018.10-2021.12 音乐学院党总支书记 |
徐兰 |
2019.01-2021.12 校友工作办公室副主任 |
徐智辉 |
2021.03-2021.12 生科院、农学院党总支书记 |
殷进平 |
2019.01-2021.12 物理与电子信息工程学院党总支书记 |
盛继群 |
2016.06-2021.12 机械工程学院党总支书记、执行院长 |
程育兰 |
2014.02-2021.12 教育与心理学院党总支书记 |
鲁定元 |
2019.01-2021.12 外国语学院党总支书记 |
鲁德银 |
2015.09-2021.12 湖北小微企业发展研究中心常务副主任 |
童友枝 |
2018.11-2021.12 土木工程学院党总支书记 |
蔡运舫 |
2019.01-2021.12 后勤保障办公室主任 |
熊友明 |
2015.09-2021.12 体育学院院长 |
熊曾刚 |
2019.02-2021.12 计算机与信息科学学院党总支书记、院长 |